Data di nascita | Luogo di nascita | Nazionalità | Altezza | Peso | Informazioni | Squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
24 gennaio 2001 (23 anni) |
Marsiglia (Francia) | Francia | - | - |
Olympique Marsiglia dal 1 luglio 2018 al 1 febbraio 2021 |
Squadra | Dal | Al | Numero maglia |
---|---|---|---|
Olympique Marsiglia | 01/07/2018 | 01/02/2021 | 64 |